Cómo BIDMAS puede ayudarlo a aprobar las pruebas de aritmética numérica

  1. Educación
  2. Matemáticas
  3. Pruebas de cálculo numérico
  4. Cómo BIDMAS puede ayudarlo a aprobar las pruebas de aritmética numérica

Libro Relacionado

Por Colin Beveridge

BIDMAS significa’paréntesis, índices, dividir, multiplicar, sumar, restar’ y le indica el orden en el que debe hacer una suma complicada. (Los índices, por cierto, son pequeños números arriba y a la derecha de un número, como éste: 142. Lo que significa es ‘veces el número por sí mismo que muchas veces’, así que 142 es 14 x 14 = 196, y 43 es 4 x 4 x 4 x 4 = 64).

Así es como funciona:

  • Si tu expresión tiene algún paréntesis, calcula el valor de cada uno de los paréntesis.
  • Si tu expresión tiene índices, averigua cuáles son los siguientes.
  • Multiplicar y dividir son tan importantes como cada uno de nosotros – se calculan de izquierda a derecha a través de la suma.
  • Por último, se calculan las adiciones o retiradas que quedan al final, trabajando de nuevo de izquierda a derecha.

Aquí hay un ejemplo bastante desagradable:

((6 + 13) x 7 + 5 x 3) ÷ 22 x 100

Lo primero que hay que hacer es respirar profundamente.

Ahora, calcula las sumas paso a paso. Primero, busque los soportes – hay dos pares. Calcula primero el interior: 6 + 13 = 19. Fácil – usted puede reemplazar ese soporte con el número ahora, para dar lo siguiente:

(19 x 7 + 5 x 3) ÷ 22 x 100

A continuación, haga el soporte restante, que contiene 19 x 7 + 5 x 3. No hay ningún soporte o cuadrado ahí, así que haga el paso de tiempo y división, trabajando de izquierda a derecha. La primera vez que usted viene es a 19 x 7 – que usted puede calcular para ser 133. La siguiente es 5 x 3 = 15.

No se hace 133 + 5 = 138 y luego se multiplica por 3. ¡Recuerda BIDMAS! El sumar y restar viene después de dividir y multiplicar.

El segundo grupo es 133 + 15 = 148. Así que ahora tienes 148 ÷ 22 x 100.

Ahora, no tienes ningún paréntesis, así que lo siguiente que hay que hacer es calcular el índice: 22 es lo mismo que ‘dos multiplicado por sí mismo’, lo que hace 2 x 2 = 4. La suma pasa a ser 148 ÷ 4 x 100.

Tienes tiempos justos y dividir para hacer, y haces estas sumas de izquierda a derecha: 148 ÷ 4 = 37. Entonces 37 x 100 = 3.700, que es tu respuesta final. Phew!

Cuando veas los corchetes, significan’haz esto primero’.

Post Your Thoughts